序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高炯 | 60% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高晓鸽
|
|
2 |
严俊
|
|
3 |
王玉佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-28 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-07-28 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2022-07-28 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2022-07-28 | 法定代表人变更 |
|
|
5 | 2021-08-23 | 投资人(股权)备案 |
|
|
6 | 2020-09-01 | 法定代表人变更 |
|
|
7 | 2020-09-01 | 投资人(股权)备案 |
|
|
8 | 2020-09-01 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2020-04-07 | 经营范围变更 |
|
|