序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周章辉 | 52% | 260.0万人民币 |
2 | 蔡璋德 | 48% | 240.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡机成
|
|
2 |
谢锦元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 蔡璋德;组织机构: 蔡璋德 职务: 执行董事兼总经理;沈锦树 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 蔡机成;组织机构: 蔡机成 职务: 执行董事兼总经理;谢锦元 职务: 监事;
|
2 | 2016-06-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********33784
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********38572M
|
3 | 2012-04-20 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 王亚华;一般经营项目: 销售:煤炭(许可证有效期至****年*月*日)、燃料油、建筑材料、金属材料、轻纺原料(法律、行政法规禁止及前置审批的项目除外)、钢材、装饰材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品);其他无需报经审批的一切合法项目。;许可经营项目: ;股东: 沈锦树, ***万;虞晓东, ***万;王亚华, ***万;组织机构: 沈锦树 职务: 监事;王亚华 职务: 执行董事兼总经理;虞晓东 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 蔡璋德;一般经营项目: 销售:燃料油、建筑材料、金属材料、轻纺原料、钢材、装饰材料、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)。;许可经营项目: 销售:煤炭(煤炭经营资格证有效期至****年*月*日)。;股东: 蔡璋德, ***万;沈锦树, ***万;组织机构: 蔡璋德 职务: 执行董事兼总经理;沈锦树 职务: 监事;
|
4 | 2009-01-12 | 经营范围变更 |
经营范围: 销售:燃料油、建筑材料、金属材料、轻纺原料(法律、行政法规禁止及前置审批的项目除外)、钢材、装饰材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品);其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
经营范围: 销售:煤炭(许可证有效期至2012年1月4日)、燃料油、建筑材料、金属材料、轻纺原料(法律、行政法规禁止及前置审批的项目除外)、钢材、装饰材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品);其他无需报经审批的一切合法项目。;
|