序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-01 | 联络员备案 |
原联络员姓名:孙其军;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*****;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************
|
现联络员姓名:白雪;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*****;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************
|
2 | 2022-08-01 | 上级企业变更 |
企业名称: 上海宝龙商业物业管理有限公司; 注册号: *****3;
|
企业名称: 上海宝龙物业管理有限公司; 注册号: *****3;
|
3 | 2022-08-01 | 负责人变更 |
席蕾 [退出]
|
许超杰 [新增]
|
4 | 2022-08-01 | 财务负责人 |
原财务负责人姓名:项国培;原财务负责人固定电话:0571-28960869;原财务负责人移动电话:*****;原财务负责人电子邮箱:*****;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:*****9
|
现财务负责人姓名:张君侠;现财务负责人固定电话:0571-83035295;现财务负责人移动电话:*****;现财务负责人电子邮箱:*****;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:*****2
|
5 | 2021-03-30 | 负责人变更 |
洪飞 [退出]
|
席蕾 [新增]
|
6 | 2021-02-20 | 上级企业变更 |
企业名称: 上海宝龙商业物业管理有限公司; 注册号: *****3;
|
企业名称: 上海宝龙商业物业管理有限公司; 注册号: *****3;
|
7 | 2021-02-20 | 负责人变更 |
席蕾 [退出]
|
洪飞 [新增]
|
8 | 2019-06-27 | 负责人变更 |
许华岚 [退出]
|
席蕾 [新增]
|
9 | 2018-02-09 | 负责人变更 |
席蕾 [退出]
|
许华岚 [新增]
|
10 | 2018-02-09 | 法定代表人变更 |
席蕾
|
许华岚
|