序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨涛 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨涛
|
|
2 |
杨庆运
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州通泽房地产代理有限公司登云路分公司
|
曾韬 | 2014-04-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-31 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 杨中雨;企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);许可经营项目: 无;股东: 曾韬, **.**万;杨中雨, **.**万;组织机构: 杨中雨 职务: 执行董事兼总经理;曾韬 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 杨涛;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);许可经营项目: ;股东: 杨涛, **万;组织机构: 杨庆运 职务: 监事;杨涛 职务: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2016-10-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********80371
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********600564
|
3 | 2013-12-12 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 张秉东;股东: 李娜, **.*万;张秉东, **.*万;组织机构: 李娜 职务: 监事;张秉东 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 杨中雨;股东: 曾韬, **.**万;杨中雨, **.**万;组织机构: 杨中雨 职务: 执行董事兼总经理;曾韬 职务: 监事;
|
4 | 2013-07-17 | 投资人(股权)备案 |
股东: 喻九亮, *.**万; [退出]金浙扬, **.*万; [退出]李娜, **.*万;张秉东, **.**万;组织机构: 金浙扬 职务: 监事; [退出]张秉东 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 李娜, **.*万;张秉东, **.*万;组织机构: 李娜 职务: 监事;张秉东 职务: 执行董事兼总经理;
|