序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何宽 | 50% | 50.5万 |
2 | 陈俊雄 | 30% | 30.3万 |
3 | 王莹莹 | 10% | 10.1万 |
4 | 汤成波 | 10% | 10.1万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤成波
|
|
2 |
何宽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-06-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 陈俊雄;组织机构: 陈俊雄 职务: 执行董事兼总经理;何宽 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 汤成波;组织机构: 何宽 职务: 监事;汤成波 职务: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2012-01-16 | 投资人(股权)变更 |
股东: 陈俊雄, 50.5万;何宽, 50.5万;
|
股东: 汤成波, 10.1万; [新增]王莹莹, 10.1万; [新增]何宽, 50.5万;陈俊雄, 30.3( - 40% )万;
|
3 | 2011-11-16 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 上城区候潮路39-3号
电话:
|
住所: 杭州市滨江区浦沿街道南环路3760号1106室 电话:
|
4 | 2011-09-09 | 名称变更 |
企业名称: 杭州通驰房地产代理有限公司;
法定代表人(负责人): 杨晨露;
一般经营项目: 服务:房产中介,代客户办理银行贷款手续。其他无需报经审批的一切合法项目。;
股东: 何宽, 49.49万; 杨晨露, 51.51万;
组织机构: 何宽 职务: 监事; 杨晨露 职务: 执行董事兼总经理;
|
企业名称: 杭州中扬房地产营销策划有限公司; 法定代表人(负责人): 陈俊雄; 一般经营项目: 服务:房地产营销策划。; 股东: 陈俊雄, 50.5万; 何宽, 50.5万; 组织机构: 陈俊雄 职务: 执行董事兼总经理; 何宽 职务: 监事;
|
5 | 2009-12-22 | 企业类型变更 |
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
股东: 杨晨露, 101万;
组织机构: 李沐 职务: 监事; 杨晨露 职务: 执行董事兼总经理;
|
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 股东: 何宽, 49.49万; 杨晨露, 51.51万; 组织机构: 何宽 职务: 监事; 杨晨露 职务: 执行董事兼总经理;
|
6 |
无
|
清算组成员:陈俊雄、何宽、王莹莹、汤成波清算组组长:汤成波地址:杭州市滨江区浦沿街道南环路3760号1106室联系方式:********
|