序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于晓冬 | 80% | 40万人民币 |
2 | 戴丽萍 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于晓冬
|
|
2 |
戴丽萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-19 | 住所变更 |
杭州市西湖区三墩厚仁路新天地商业中心*幢*层***室
|
浙江省杭州市西湖区学院路**号*幢****室
|
2 | 2016-12-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********912782
|
3 | 2016-12-13 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 西湖区古荡新村东**幢***室
执照有效期限: 至
|
住所: 杭州市西湖区三墩厚仁路新天地商业中心*幢*层***室
执照有效期限: ****-*-** 至 ****-*-**
|
4 | 2013-04-25 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2003-6-12 至 2013-6-11;
|
营业期限: 2003-6-12 至 2023-6-11;
|
5 | 2011-05-24 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:房地产营销策划,企业形象策划,企业管理咨询;其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
一般经营项目: 服务:房地产营销策划,企业形象策划,企业管理咨询,房地产中介服务,设计、制作、代理国内广告;其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
6 | 2011-04-06 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 西湖区文三路***号****C-*室
一般经营项目: 服务:房地产营销策划,企业形象策划,企业管理咨询。其他无需报经审批的一切合法项目。
电话:
|
住所: 西湖区古荡新村东**幢***室 一般经营项目: 服务:房地产营销策划,企业形象策划,企业管理咨询其他无需报经审批的一切合法项目。 电话:
|
7 | 2010-11-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 于立鹏;股东: 高美仙, **.*万;于立鹏, **.*万;组织机构: 高美仙 职务: 监事;于立鹏 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 于晓冬;股东: 戴丽萍, **万;于晓冬, **万;组织机构: 戴丽萍 职务: 监事;于晓冬 职务: 执行董事兼总经理;
|
8 | 2010-02-25 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 上城区保安桥河下**号***室
电话:
|
住所: 西湖区文三路***号****C-*室 电话:
|
9 | 2010-01-15 | 行业代码变更 |
行业: 咨询与调查;
股东: 徐承仕, 24.5万; 于立鹏, 25.5万;
组织机构: 徐承仕 职务: 监事; 于立鹏 职务: 执行董事兼总经理;
|
行业: 其他房地产活动; 股东: 高美仙, 24.5万; 于立鹏, 25.5万; 组织机构: 高美仙 职务: 监事; 于立鹏 职务: 执行董事兼总经理;
|
10 | 2008-08-05 | 投资人(股权)变更 |
股东: 陈进, *万; [退出]郑武, *.*万; [退出]吴爱亮, *.*万; [退出]于立鹏, **万;组织机构: 于立鹏 职务: 执行董事兼总经理;于乾冬 职务: 监事; [退出]
|
股东: 徐承仕, **.*万; [新增]于立鹏, **.*万;组织机构: 徐承仕 职务: 监事; [新增]于立鹏 职务: 执行董事兼总经理;
|