序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 保亿置业集团有限公司 | 80% | 2000.0万人民币 |
2 | 杭州钧尚投资管理合伙企业(有限合伙) | 20% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董菁
|
|
2 |
莫剑飞
|
|
3 |
邢建峰
|
|
4 |
莫剑荣
|
|
5 |
方能兵
|
|
6 |
杨宏斌
|
|
7 |
张忻
|
|
8 |
黄毅灵
|
|
9 |
汤建明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江保亿物业服务股份有限公司渭南分公司
|
李洋 | 2022-04-27 |
2 |
浙江保亿物业服务股份有限公司临安分公司
|
杨宏斌 | 2021-06-28 |
3 |
浙江保亿物业服务股份有限公司武汉分公司
|
杨宏斌 | 2021-06-24 |
4 |
浙江保亿物业服务股份有限公司郑州分公司
|
杨宏斌 | 2021-06-22 |
5 |
浙江保亿物业服务股份有限公司天水分公司
|
石海贵 | 2021-04-12 |
6 |
浙江保亿物业服务股份有限公司绍兴分公司
|
杨宏斌 | 2020-04-15 |
7 |
浙江保亿物业服务股份有限公司金华分公司
|
杨宏斌 | 2019-09-03 |
8 |
浙江保亿物业服务股份有限公司宁波奉化分公司
|
董菁 | 2018-10-25 |
9 |
浙江保亿物业服务股份有限公司兰溪分公司
|
董菁 | 2018-02-26 |
10 |
浙江保亿物业服务股份有限公司象山分公司
|
董菁 | 2017-09-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-15 | 法定代表人变更 |
张克斌
|
董菁
|
2 | 2021-09-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张克斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 张忻; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方能兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 汤建明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 莫剑荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 莫剑飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邢建峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄毅灵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 张忻; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方能兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 汤建明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 莫剑荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 莫剑飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 董菁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 邢建峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄毅灵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2021-08-26 | 法定代表人变更 |
董菁
|
张克斌
|
4 | 2021-08-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张忻; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方能兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 汤建明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 莫剑荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 莫剑飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 董菁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 邢建峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄毅灵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 张克斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 张忻; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方能兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 汤建明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 莫剑荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 莫剑飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邢建峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄毅灵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2021-06-02 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2021-06-02 | 经营范围变更 |
物业管理,家政服务,洗衣服务,园林绿化工程,市政设施养护,停车服务(限分支机构经营),水电安装及维修,房屋设备维修,装饰装潢,房地产销售代理,房屋租赁、房屋置换信息咨询服务,装饰材料、建筑材料、金属材料、五金交电、日用百货、农副产品(不含食品)、木材、纺针织品的销售,食品经营(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:食品经营;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:物业管理;园林绿化工程施工;市政设施管理;住宅水电安装维护服务;电气设备修理;家具安装和维修服务;计算机及办公设备维修;建筑物清洁服务;非居住房地产租赁;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;金属材料销售;建筑用金属配件销售;日用百货销售;二手日用百货销售;农副产品销售;木材销售;针纺织品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:一般项目:家政服务;洗染服务;停车场服务;房地产经纪;房地产咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
7 | 2021-05-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张忻; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张燕飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 方能兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 汤建明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 莫剑荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 莫剑飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 董菁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 邢建峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 张忻; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方能兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 汤建明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 莫剑荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 莫剑飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 董菁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 邢建峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄毅灵; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
8 | 2020-08-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张伟民; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 张忻; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张燕飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方能兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汤建明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 莫剑荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 莫剑飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 董菁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 钱颖楠; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 张忻; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张燕飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方能兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 汤建明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 莫剑荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 莫剑飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 董菁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 邢建峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
9 | 2019-10-16 | 经营范围变更 |
物业管理,家政服务,洗衣服务,园林绿化工程,市政设施养护,停车服务(限分支机构经营),水电安装及维修,房屋设备维修,装饰装潢,房地产销售代理,房屋租赁、房屋置换信息咨询服务,装饰材料、建筑材料、金属材料、五金交电、日用百货、农副产品(不含食品)、木材、纺针织品的销售。
|
物业管理,家政服务,洗衣服务,园林绿化工程,市政设施养护,停车服务(限分支机构经营),水电安装及维修,房屋设备维修,装饰装潢,房地产销售代理,房屋租赁、房屋置换信息咨询服务,装饰材料、建筑材料、金属材料、五金交电、日用百货、农副产品(不含食品)、木材、纺针织品的销售,食品经营(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-06-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐小飞;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:姜薇;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:洪伟;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:姜薇;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|