序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈建中 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 万全强 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈建中
|
|
2 |
袁利英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-06 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-05-06 | 住所变更 |
|
|
3 | 2020-03-31 | 联系电话变更 |
|
|
4 | 2020-03-31 | 住所变更 |
|
|
5 | 2016-06-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
6 | 2014-12-30 | 住所变更 |
|
|