序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江锐驰投资管理有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张磊
|
|
2 |
郭曼妮
|
|
3 |
李钧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-16 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 刘亮、袁宇锋、张美丽;清算组负责人: 刘亮;地址: 浙江省萧山区市北开****区宁税路以西A幢***室;联系方式: ***********
|
2 | 2022-04-19 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 张磊; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 李钧; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郭曼妮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名:郑盈;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-04-19 | 法定代表人变更 |
|
张磊
|
4 | 2019-07-02 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 李钧; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 郭曼妮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈刚; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
5 | 2017-05-10 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:陈璐;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郑盈;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2017-05-10 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 冯健; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 郭曼妮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 陈刚; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
7 | 2017-05-10 | 投资人(股权)备案 |
|
企业名称: 浙江锐驰投资管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***% [新增]
|
8 | 2017-05-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
陈刚
|
9 | 2017-01-04 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 房地产开****、经营,房屋租赁**;
|
10 | 2016-03-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********19020X
|