序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁央 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁央
|
|
2 |
郑曙光
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州海蓝物业管理有限公司白石路分公司
|
张正 | 2015-12-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-10 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-05-10 | 法定代表人变更 |
|
|
3 | 2022-05-10 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2022-02-22 | 法定代表人变更 |
|
|
5 | 2022-02-22 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2022-02-18 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2021-04-21 | 法定代表人变更 |
|
|
8 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2021-04-21 | 企业类型变更 |
|
|
10 | 2021-04-21 | 住所变更 |
|
|