序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 瑞安市嘉华企业管理服务有限公司 | 55% | 5500万人民币 |
2 | 浙江中迈贸易有限公司 | 45% | 4500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐勇
|
|
2 |
梅项羽
|
|
3 |
黄小泉
|
|
4 |
张德伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********37480
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********91269Y
|
2 | 2015-12-25 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 西湖区申花路***号
执照有效期限: 至
电话:
|
住所: 杭州市西湖区申花路***号 执照有效期限: ****-*-** 至 ****-*-** 电话:
|
3 | 2013-06-14 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 服务:房地产开****(有效期至2013年6月13日)。;
|
许可经营项目: 服务:房地产开****(在有效期内方可经营)。;
|
4 | 2012-08-09 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 服务:房地产开****(有效期至2012年6月13日)。;
|
许可经营项目: 服务:房地产开****(有效期至2013年6月13日)。;
|
5 | 2012-02-22 | 投资人(股权)变更 |
股东: 浙江中迈贸易有限公司, ****万;瑞安市嘉华企业管理服务有限公司, ****万;生活秀集团有限公司, ****万; [退出]
|
股东: 浙江中迈贸易有限公司, ****万;瑞安市嘉华企业管理服务有限公司, ****万;
|
6 | 2011-11-28 | 投资人(股权)变更 |
股东: 瑞安市嘉华企业管理服务有限公司, ****万;浙江中迈贸易有限公司, ****万;温州申元集团有限公司, ****万; [退出]组织机构: 黄小泉 职务: 董事兼总经理;梅项羽 职务: 董事;吴方来 职务: 董事; [退出]吴金伟 职务: 监事; [退出]吴声海 职务: 董事;徐勇 职务: 董事长;
|
股东: 浙江中迈贸易有限公司, ****万;瑞安市嘉华企业管理服务有限公司, ****万;生活秀集团有限公司, ****万; [新增]组织机构: 陈少丰 职务: 董事; [新增]黄小泉 职务: 董事兼总经理;梅项羽 职务: 董事;吴声海 职务: 监事;徐勇 职务: 董事长;张德伟 职务: 董事; [新增]
|
7 | 2011-08-10 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 西湖区三墩镇花园里**号
许可经营项目: 服务:普通房地产开****。
电话:
|
住所: 西湖区申花路***号 许可经营项目: 服务:房地产开****(有效期至****年*月**日)。 电话:
|
8 | 2011-03-15 | 投资人(股权)变更 |
股东: 瑞安市天辰商业控股有限公司, ****万; [退出]温州信燕房地产开****有限公司, ****万; [退出]组织机构: 胡希刚 职务: 监事; [退出]黄小泉 职务: 总经理;梅项羽 职务: 董事;潘 勇 职务: 董事; [退出]吴方来 职务: 董事;吴声海 职务: 董事;徐 勇 职务: 董事长; [退出]
|
股东: 瑞安市嘉华企业管理服务有限公司, ****万; [新增]浙江中迈贸易有限公司, ****万; [新增]温州申元集团有限公司, ****万; [新增]组织机构: 黄小泉 职务: 董事兼总经理;梅项羽 职务: 董事;吴方来 职务: 董事;吴金伟 职务: 监事; [新增]吴声海 职务: 董事;徐勇 职务: 董事长; [新增]
|
9 | 2010-09-02 | 实收资本变更 |
实收资本: 2000万;
|
实收资本: 10000万;( + 400% )
|