序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于德龙 | 80% | 24万人民币 |
2 | 于丽华 | 20% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张育来
|
|
2 |
于丽华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-26 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 于丽华、张育来;清算组负责人: 张育来;地址: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇莫家桥村*幢***室;联系方式: ***********
|
2 | 2019-05-06 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 于丽华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张育来; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
3 | 2019-05-06 | 住所变更 |
|
浙江省杭州市余杭区塘栖镇莫家桥村*幢***室
|
4 | 2019-05-06 | 法定代表人变更 |
|
张育来
|
5 | 2019-05-06 | 经营范围变更 |
|
销售(网上销售):展具、展示用品、家具、办公家具、板材、装饰材料、商业道具,一类、二类医疗器械;图文设计,装饰设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-08-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********16481K
|
7 | 2016-08-18 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 销售:展具、展示用品、家具、办公家具、板材、装饰材料;生产加工:展具、铁艺制品、不锈钢制品;图文设计,装饰设计。;
营业期限: 2015-9-1 至 9999-9-9;
|