序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘朝晖 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘朝晖
|
|
2 |
王海明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-07 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 方清模;股东: 方清模, **万;组织机构: 方清模 职务: 执行董事;方清模 职务: 总经理;张小峰 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 刘朝晖;股东: 刘朝晖, **万;组织机构: 刘朝晖 职务: 执行董事;刘朝晖 职务: 总经理;王海明 职务: 监事;
|
2 | 2016-04-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********486339
|
3 | 2013-06-14 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2007-9-29 至 2017-9-28;
|
营业期限: 2007-9-29 至 2027-9-28;
|