序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王磊 | 70% | 700万人民币 |
2 | 沈华良 | 30% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王磊
|
|
2 |
傅礼传
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-26 | 经营范围变更 |
服务:设计、制作、代理、****布国内广告(除网络广告),企业营销策划,企业形象设计,会议服务,展览展示服务,图文设计、制作,文化艺术交流活动组织策划(除演出中介),摄影摄像服务,舞美设计,演出经纪;批****、零售:日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:项目策划与公关服务;市场营销策划;企业形象策划;专业设计服务;平面设计;广告设计、代理;广告制作;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);图文设计制作;办公服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;礼仪服务;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2020-06-24 | 住所变更 |
浙江省杭州市下城区中大银泰城*幢***室
|
浙江省杭州市下城区中大银泰城*幢***室
|
3 | 2019-10-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶礼慧; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王磊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 傅礼传; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王磊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2019-10-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王磊; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 叶礼慧; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 王磊; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 沈华良; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2019-05-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶礼慧; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%姓名: 叶礼贤; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**% [退出]姓名: 王宇伟; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**% [退出]
|
姓名: 王磊; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 叶礼慧; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
6 | 2019-05-14 | 法定代表人变更 |
叶礼慧
|
王磊
|
7 | 2019-05-14 | 经营范围变更 |
服务:环保工程,市政工程,水利水电工程,酒店管理,餐饮管理,承办会展,物业管理,停车场管理(除停车服务),工程招标代理,建筑工程咨询,企业管理咨询,投资咨询(除证券、期货),生物技术、农业技术、环保设备的技术开****、技术咨询、技术服务、成果转让;批****、零售:工艺美术品,苗木,盆景,环保设备,化肥,初级食用农产品(除食品、药品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:设计、制作、代理、****布国内广告(除网络广告),企业营销策划,企业形象设计,会议服务,展览展示服务,图文设计、制作,文化艺术交流活动组织策划(除演出中介),摄影摄像服务,舞美设计,演出经纪;批****、零售:日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-05-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:叶礼慧;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:叶礼慧;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王磊;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王磊;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2019-05-14 | 名称变更 |
大与(杭州)生态建设有限公司
|
杭州大与文化传播有限公司
|
10 | 2019-05-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶礼慧; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 叶礼贤; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 叶礼慧; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王磊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|