序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 巫鸿茂 | 70% | 70万人民币 |
2 | 巫鸿辉 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
巫鸿茂
|
|
2 |
巫鸿辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐伟;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:徐伟;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:巫鸿茂;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:巫鸿茂;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2018-07-05 | 法定代表人变更 |
徐伟
|
巫鸿茂
|
3 | 2018-07-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 黄斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 巫鸿茂; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 巫鸿辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
4 | 2018-07-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐伟; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 徐生明; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 巫鸿辉; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 巫鸿茂; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2018-03-20 | 住所变更 |
杭州经济技术开****区*号大街**-*号*幢*层***室
|
浙江省杭州大江东产业集聚区新湾科技创新园*-***-*室
|
6 | 2016-08-08 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 刘建国;股东: 黄斌, **万;刘建国, **万;组织机构: 黄斌 职务: 监事;刘建国 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 徐伟;股东: 徐生明, **万;徐伟, **万;组织机构: 黄斌 职务: 监事;徐伟 职务: 执行董事兼总经理;
|
7 | 2016-05-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********91168
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********255235
|
8 | 2016-05-27 | 名称变更 |
企业名称: 杭州九腾五金有限公司;
法定代表人(负责人): 宗程高;
注册资本: 3万人民币元;
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
一般经营项目: 销售:五金。;
股东: 宗程高, 3万;
组织机构: 蒋樟钗 职务: 监事; 宗程高 职务: 执行董事兼总经理;
|
企业名称: 杭州标久服饰有限公司; 法定代表人(负责人): 刘建国; 注册资本: 100万人民币元; 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 一般经营项目: 销售:服装、服饰、鞋帽、袜子、电子产品、日用百货、箱包、汽车用品。; 股东: 黄斌, 50万; 刘建国, 50万; 组织机构: 黄斌 职务: 监事; 刘建国 职务: 执行董事兼总经理;
|
9 | 2014-08-05 | 名称变更 |
企业名称: 杭州经济技术开****区九腾五金商行;
注册资本: 0.5万人民币元;
企业类型: 个体工商户;
一般经营项目: 零售:五金。;
注册号: ********44379;
营业期限: 2014-6-17 至 9999-9-9;
股东:
组织机构:
|
企业名称: 杭州九腾五金有限公司; 注册资本: 3万人民币元; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 一般经营项目: 销售:五金。; 注册号: ********91168; 营业期限: 2014-8-5 至 9999-9-9; 股东: 宗程高, 3万; 组织机构: 蒋樟钗 职务: 监事; 宗程高 职务: 执行董事兼总经理;
|