序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 易孝平 | 60% | 6.0万人民币 |
2 | 蒋明芳 | 40% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
易孝平
|
|
2 |
蒋明芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张钧钧; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 易孝平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 易孝平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 蒋明芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2021-09-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 易孝平; 出资额: *万; 百分比: **%;姓名: 张钧钧; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 易孝平; 出资额: *万; 百分比: **%;姓名: 蒋明芳; 出资额: *万; 百分比: **%; [新增]
|
3 | 2021-09-18 | 住所变更 |
杭州市余杭区临平中都广场办公楼***-***
|
浙江省杭州市临平区临平街道育才路(星育佳园*幢)**-**#
|
4 | 2018-09-25 | 经营范围变更 |
教育信息咨询服务(除出国留学中介及咨询服务)。
|
书法培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-09-25 | 名称变更 |
杭州书居教育咨询有限公司
|
杭州易孝平书法培训有限公司
|
6 | 2017-06-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:593070097
|
统一社会信用代码:*****U
|
7 | 2017-06-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2017-04-12
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
8 | 2017-06-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:易孝平;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:金月萍;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:易孝平;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:易孝平;现财务负责人固定电话:***********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2013-12-25 | 住所变更 |
住所: 杭州市余杭区东湖街道中都街***号
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资)
股东: 易孝平, **万
组织机构: 蒋明芳 职务: 监事 易孝平 职务: 执行董事 张钧钧 职务: 经理
电话:
|
住所: 杭州市余杭区临平中都广场办公楼***-*** 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) 股东: 张钧钧, *万 易孝平, *万 组织机构: 易孝平 职务: 执行董事兼总经理 张钧钧 职务: 监事 电话:
|