序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏小钰
|
|
2 |
冯豪
|
|
3 |
陈虹
|
|
4 |
叶卓炳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶卓炳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏小钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 曹惠玉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈虹; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 冯豪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 叶卓炳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏小钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 陈虹; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2021-12-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任加能; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 叶卓炳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏小钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 曹惠玉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 叶卓炳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏小钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 曹惠玉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈虹; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
3 | 2021-12-06 | 住所变更 |
浙江省杭州市下城区费家塘路***号*幢***室
|
浙江省杭州市拱墅区费家塘路***号*幢***室
|
4 | 2020-11-12 | 章程修正案备案 |
|
|
5 | 2020-11-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶卓炳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏小钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 张长颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 黄薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 任加能; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 叶卓炳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏小钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 曹惠玉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
6 | 2019-12-10 | 法定代表人变更 |
张长颖
|
夏小钰
|
7 | 2019-10-14 | 法定代表人变更 |
钱小义
|
张长颖
|
8 | 2019-10-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶卓炳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏小钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钱小义; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名: 黄薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 叶卓炳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏小钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张长颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [新增]姓名: 黄薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
9 | 2019-09-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 夏小钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郝艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 钱小义; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 黄薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 叶卓炳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 夏小钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钱小义; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 黄薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
10 | 2019-01-30 | 法定代表人变更 |
高峰
|
钱小义
|