序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 比奇控股集团有限公司 | 90% | 90.000000万人民币 |
2 | 倪文校 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪文校
|
|
2 |
高建轶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-12-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 李凤花;组织机构: 李凤花 职务: 总经理;倪文校 职务: 执行董事;徐伟校 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 倪文校;组织机构: 高建轶 职务: 监事;倪文校 职务: 执行董事;倪文校 职务: 总经理;
|
2 | 2011-03-09 | 行业代码变更 |
行业: 批****业;
股东: 浙江比奇控股集团有限公司, 90万; 倪文校, 10万;
|
行业: 其他未列明的批****; 股东: 比奇控股集团有限公司, 90万; 倪文校, 10万;
|
3 | 2008-07-04 | 投资人(股权)变更 |
股东: 浙江比奇投资有限公司, 90万; [退出]倪文校, 10万;
|
股东: 浙江比奇控股集团有限公司, 90万; [新增]倪文校, 10万;
|
4 | 2008-06-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 倪文校;注册号: ********617;股东: 徐伟校, 20万;倪文校, 80万;组织机构: 倪文校 职务: 执行董事;倪文校 职务: 总经理;徐伟校 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 李凤花;注册号: ********71444;股东: 浙江比奇投资有限公司, 90万;倪文校, 10万;组织机构: 李凤花 职务: 总经理;倪文校 职务: 执行董事;徐伟校 职务: 监事;
|