序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈成辉 | 98% | 294.0万人民币 |
2 | 熊东辉 | 2% | 6.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖小清
|
|
2 |
陈成辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-06-23 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2022-06-08 | 章程备案 |
|
|
4 | 2022-06-08 | 住所变更 |
|
|
5 | 2022-06-08 | 法定代表人变更 |
|
|
6 | 2022-06-08 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2020-07-09 | 联系电话变更 |
|
|
8 | 2020-07-09 | 住所变更 |
|
|
9 | 2020-03-13 | 法定代表人变更 |
|
|
10 | 2019-07-10 | 住所变更 |
|
|