序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安吉云瞻企业管理合伙企业(有限合伙) | 74% | 740.0万人民币 |
2 | 褚健 | 26% | 260.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王昕燕
|
|
2 |
应佩华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 安吉云瞻企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 应佩华; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [退出]姓名: 陈小红; 出资额: **万; 百分比: *.*%; [退出]
|
企业名称: 安吉云瞻企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 褚健; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2022-05-19 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-04-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 应佩华; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈小红; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
企业名称: 安吉云瞻企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 应佩华; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 陈小红; 出资额: **万; 百分比: *.*%;
|
4 | 2022-04-07 | 经营期限(营业期限)备案 |
营业期限至: 2036-02-14
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2022-04-07 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
6 | 2022-04-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
7 | 2019-03-28 | 法定代表人变更 |
李红波
|
王昕燕
|
8 | 2016-11-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********54003F
|
9 | 2015-05-25 | 法定代表人变更 |
应佩华
|
李红波
|
10 | 2015-05-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 应佩华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 应佩华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 褚健; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 李红波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 应佩华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|