序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李灵灵 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 方鹏 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方鹏
|
|
2 |
李灵灵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-12 | 经营范围变更 |
食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:食品经营;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2021-03-02 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2021-03-02 | 住所变更 |
杭州经济技术开****区下沙街道天城东路**号北苑大厦*幢*单元***室
|
浙江省杭州钱塘新区下沙街道盛安路***号*幢*层***室
|
4 | 2020-09-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 童樟香; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 方鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 李灵灵; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
5 | 2020-09-23 | 法定代表人变更 |
童樟香
|
方鹏
|
6 | 2020-09-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 童樟香; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 方鹏; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 李灵灵; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 方鹏; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
7 | 2020-09-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:童樟香;原联络员固定电话:************;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:方鹏;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:方鹏;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2019-08-15 | 法定代表人变更 |
童樟香
|
童樟香
|
9 | 2019-08-15 | 经营范围变更 |
批****、零售:预包装食品兼散装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);酒类(上述经营范围在许可证有效期内方可经营)。
|
食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2019-08-15 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|