序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴卫星 | 85% | 85万人民币 |
2 | 董浩然 | 15% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董浩然
|
|
2 |
杨素芸
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 董浩然; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈凌燕; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 柏艺雨; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 杨素芸; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 吴卫星; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 董浩然; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
2 | 2022-04-20 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-06-01 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-06-01 | 住所变更 |
浙江省杭州市滨江区西湖区黄姑山路**号****室
|
浙江省杭州市西湖区黄姑山路**号****室
|
5 | 2020-11-27 | 住所变更 |
浙江省杭州市滨江区南环路****号*号楼B座***室
|
浙江省杭州市滨江区西湖区黄姑山路**号****室
|
6 | 2020-11-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯逸晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 董浩然; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 杨素芸; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 董浩然; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
7 | 2020-08-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 冯逸晨; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈凌燕; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 柏艺雨; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 杨素芸; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 董浩然; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
姓名: 董浩然; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈凌燕; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 柏艺雨; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 杨素芸; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
8 | 2018-12-29 | 法定代表人变更 |
柏艺雨
|
董浩然
|
9 | 2018-12-29 | 章程备案 |
|
|
10 | 2018-12-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯逸晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 柏艺雨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 冯逸晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 董浩然; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|