序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金国峰
|
|
2 |
许彦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-04 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-01-04 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2019-10-28 | 法定代表人变更 |
|
|
4 | 2019-03-26 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2019-03-26 | 法定代表人变更 |
|
|
6 | 2019-03-25 | 投资人(股权)备案 |
|
|
7 | 2018-04-23 | 住所变更 |
|
|
8 | 2018-04-23 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2017-09-18 | 出资比例备案 |
|
|
10 | 2017-09-18 | 章程备案 |
|
|