序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨雪
|
|
2 |
臧璐萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨雪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 潘斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 杨雪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 臧璐萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2018-11-13 | 住所变更 |
浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路*号银湖创新中心*号六层***室
|
浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道***号富春硅谷创智中心*号楼***-***
|
3 | 2017-09-08 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:黄佳;原联络员固定电话:************;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*****;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:朱振威;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:************;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:宋慧慧;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:huihui****@***.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:朱振威;现财务负责人固定电话:***********;现财务负责人移动电话:************;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2017-09-08 | 出资比例备案 |
企业名称: 杭州银江传媒有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 杭州银江传媒有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
5 | 2017-09-08 | 章程备案 |
|
章程调整
|
6 | 2017-09-08 | 出资日期备案 |
企业名称: 杭州银江传媒有限公司; 出资日期:
|
企业名称: 杭州银江传媒有限公司; 出资日期:
|
7 | 2017-09-08 | 出资方式备案 |
|
|
8 | 2017-05-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李波
|
杨雪
|
9 | 2016-12-14 | 住所变更 |
住所: 富阳市银湖街道富闲路*号银湖创新中心*号六层***室
|
住所: 杭州富阳区银湖街道富闲路*号银湖创新中心*号六层***室
|
10 | 2016-12-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********98133Q
|