序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋建飞 | 55% | 275.0万人民币 |
2 | 朱国春 | 45% | 225.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱国春
|
|
2 |
蒋建飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********61731R
|
2 | 2010-05-25 | 行业代码变更 |
行业: 游览景区管理;
一般经营项目: 生态旅游项目开****,提供农业生态园林休闲、观光服务,副食品的批****、零售(经营至2009.11.01止)。***;
|
行业: 其他娱乐活动; 一般经营项目: 生态旅游项目开****,提供农业生态园林休闲、观光服务。;
|
3 | 2007-11-02 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 蒋建玲;注册号: ***********;股东: 何其俊, ***万;蒋建飞, ***万;蒋建玲, ***万;组织机构: 蒋建飞 职务: 监事;蒋建玲 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 朱国春;注册号: ********;股东: 朱国春, ***万;蒋建飞, ***万;组织机构: 蒋建飞 职务: 监事;朱国春 职务: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2007-06-20 | 投资人(股权)备案 |
股东: 余学兵, ***万; [退出]朱为民, ***万; [退出]蒋建玲, ***万;组织机构: 蒋建玲 职务: 执行董事;余学兵 职务: 总经理; [退出]朱为民 职务: 监事; [退出]
|
股东: 何其俊, ***万; [新增]蒋建飞, ***万; [新增]蒋建玲, ***万;组织机构: 蒋建飞 职务: 监事; [新增]蒋建玲 职务: 执行董事兼总经理;
|