序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘民超 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘民超
|
|
2 |
陈庭亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐小斌; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 刘民超; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增]
|
2 | 2020-12-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐小斌; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 陈庭亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 刘民超; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 陈庭亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-12-10 | 法定代表人变更 |
徐小斌
|
刘民超
|
4 | 2020-11-16 | 住所变更 |
浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路****号*幢一层A区***室
|
浙江省杭州市滨江区长河街道东方商务会馆****室
|
5 | 2020-11-16 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:310052
|
新邮政编码:310000
|
6 | 2020-07-22 | 法定代表人变更 |
杨羽籍
|
徐小斌
|
7 | 2020-07-22 | 章程备案 |
|
|
8 | 2020-07-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2020-07-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王宝妹; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 戴立平; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 杨桂文; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 徐小斌; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增]
|
10 | 2020-07-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王宝妹;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王宝妹;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐小斌;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王宝妹;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|