序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄龙 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘娇龙
|
|
2 |
黄龙
|
|
3 |
商刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-17 | 行业代码变更 |
8790:其他文化艺术业
|
5294:互联网零售
|
2 | 2017-10-17 | 法定代表人变更 |
商刚
|
刘娇龙
|
3 | 2017-07-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 商刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑彬祥; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 黄龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 何健; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 商刚; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 黄龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
4 | 2017-07-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郑彬祥
|
商刚
|
5 | 2017-03-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 黄龙;组织机构: 黄龙 职务: 执行董事兼总经理;李晨颖 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 郑彬祥;组织机构: 黄龙 职务: 执行董事;商刚 职务: 监事;郑彬祥 职务: 经理;
|
6 | 2015-12-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********057673
|
7 | 2014-12-16 | 投资人(股权)变更 |
股东: 高赛男, *万; [退出]郭****杰, **万;黄龙, **万;张书档, **万;
|
股东: 郭****杰, **万;张书档, **万;黄龙, **万;
|