序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高军韬 | 49% | 49.0万人民币 |
2 | 王治平 | 35% | 35.0万人民币 |
3 | 周航 | 6% | 6.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任浩
|
|
2 |
倪娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任浩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 王治平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名:罗彩英;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 任浩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 倪娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名:罗彩英;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-03-14 | 住所变更 |
杭州市下城区华西路***、***号*幢***室
|
浙江省杭州市拱墅区华西路***、***号*幢***室
|
3 | 2021-08-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 高军韬; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 王治平; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 杭州鸿儒广告有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 高军韬; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 王治平; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 杭州鸿儒广告有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 周航; 出资额: *万; 百分比: *%; [新增]
|
4 | 2019-06-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐小萍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 王治平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 高军韬; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 任浩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 王治平; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
5 | 2019-06-11 | 法定代表人变更 |
徐小萍
|
任浩
|
6 | 2016-11-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********74226
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********559254
|
7 | 2015-09-15 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:文化创意策划,企业形象策划,企业营销策划,市场营销策划,公关活动策划,舞台艺术造型策划,摄影服务,商标事务代理,室内外装饰设计及施工,国内广告的设计、制作,演出器材租赁;其他无需报经审批的一切合法项目。***;
|
一般经营项目: 服务:文化创意策划,企业形象策划,企业营销策划,市场营销策划,公关活动策划,文化艺术交流活动组织策划(除演出中介),舞台艺术造型策划,承办会展,摄影服务,商标事务代理,室内外装饰设计及施工,国内广告的设计、制作、代理、****布(除网络广告****布),演出器材租赁,汽车租赁;其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
8 | 2014-03-27 | 住所变更 |
住所: 杭州市江干区秋涛北路**号****室
电话:
|
住所: 杭州市下城区华西路***、***号*幢***室 电话:
|
9 | 2014-03-27 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州市江干区秋涛北路83号3015室
|
住所: 杭州市下城区华西路299、301号4幢102室
|