序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王恩 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王恩
|
|
2 |
吴昊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-13 | 住所变更 |
浙江省杭州市建德市乾潭镇子胥西路**号商会大厦****-***室
|
浙江省杭州市滨江区西兴街道江淑路***号*****室(自主申报)
|
2 | 2021-09-13 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2021-09-13 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:311602
|
新邮政编码:310000
|
4 | 2019-12-12 | 章程备案 |
|
|
5 | 2019-12-12 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区笕桥街道俞章路***号*楼****室
|
浙江省杭州市建德市乾潭镇子胥西路**号商会大厦****-***室
|
6 | 2017-12-22 | 管辖单位变更 |
丁桥市场监管所
|
笕桥市场监管所
|
7 | 2017-12-22 | 住所变更 |
杭州市江干区丁桥镇同协路**号*-**楼***室
|
浙江省杭州市江干区笕桥街道俞章路***号*楼****室
|
8 | 2016-01-19 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 虞海明;企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);股东: 虞海明, *.*万;李俊, *.*万;组织机构: 李俊 职务: 监事;虞海明 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 王恩;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);股东: 王恩, **万;组织机构: 王恩 职务: 执行董事兼总经理;吴昊 职务: 监事;
|
9 | 2016-01-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********768827
|