序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑铭亮 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑铭亮
|
|
2 |
赵建锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-14 | 出资方式备案 |
|
姓名: 郑铭亮; 出资额: *万; 出资形式: 货币
|
2 | 2018-05-14 | 出资比例备案 |
|
姓名: 郑铭亮; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
3 | 2018-05-14 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 赵建锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 郑铭亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
4 | 2018-05-14 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2018-05-14 | 出资日期备案 |
|
姓名: 郑铭亮; 出资日期: 2036-12-31
|
6 | 2017-06-29 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
服务:KTV包厢21间;食品销售;服务:会务服务,足浴,非医疗性保健按摩**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-08-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:********27YDG85M
|
8 | 2016-08-09 | 名称变更 |
|
企业名称: 杭州鸿海娱乐有限公司;
法定代表人(负责人): 郑铭亮;
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
一般经营项目: ;
许可经营项目: 服务:KTV包厢21间;食品销售;服务:会务服务**;
股东: 邵立, 5万; 朱大耀, 5万; 郑铭亮, 90万;
组织机构: 邵立 职务: 监事; 郑铭亮 职务: 执行董事; 郑铭亮 职务: 经理;
|
9 | 2014-09-25 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
经营范围: 服务:KTV包厢21间;零售:预包装食品兼散装食品(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在许可证有效期内方可经营)** 服务:会务服务**; 许可经营项目: 服务:KTV包厢21间;零售:预包装食品兼散装食品(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在许可证有效期内方可经营)**;
|
10 | 2012-08-03 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
经营范围: 服务:KTV包厢21间(有效期至2013年12月31日);零售:预包装食品兼散装食品(有效期至2015年7月11日)** 服务:会务服务**; 一般经营项目: 服务:会务服务**;
|