序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛秋平 | 55% | 2750万人民币 |
2 | 樊斐 | 45% | 2250万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
樊斐
|
|
2 |
薛秋平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****D
|
2 | 2015-10-19 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 580万人民币元;一般经营项目: 实业投资;服务:投资管理;批****、零售:机电设备(除轿车),建筑材料,装饰材料,电线电缆,黄金制品,日用百货,沥青,燃料油。;股东: 薛秋平, 174万;樊斐, 406万;
|
注册资本: 5000万人民币元;一般经营项目: 实业投资;服务:投资管理,餐饮管理;批****、零售:机电设备(除轿车),建筑材料,装饰材料,电线电缆,黄金制品,日用百货,沥青,燃料油。;股东: 樊斐, 2250万;薛秋平, 2750万;
|
3 | 2015-07-28 | 住所变更 |
住所: 上城区庆春路***号***室
一般经营项目: 服务:投资管理,实业投资批****、零售:机电设备(除轿车),建筑材料,装饰材料,电线电缆,黄金制品,日用百货,沥青,燃料油。
电话:
|
住所: 杭州市下城区康宁街**号华丰家豪商城*幢(E幢)***室 一般经营项目: 实业投资服务:投资管理批****、零售:机电设备(除轿车),建筑材料,装饰材料,电线电缆,黄金制品,日用百货,沥青,燃料油。 电话:
|
4 | 2015-03-10 | 名称变更 |
企业名称: 杭州宏学贸易有限公司;
一般经营项目: 批****、零售:机电设备(除轿车),建筑材料,装饰材料,电线电缆,黄金制品,日用百货,沥青,燃料油;服务:计算机软件的技术开****。;
|
企业名称: 杭州宏嘉投资管理有限公司; 一般经营项目: 服务:投资管理,实业投资;批****、零售:机电设备(除轿车),建筑材料,装饰材料,电线电缆,黄金制品,日用百货,沥青,燃料油。;
|
5 | 2014-10-22 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 批****、零售:机电设备(除轿车),建筑材料,装饰材料,电线电缆,黄金制品,日用百货;服务:计算机软件的技术开****。;
|
一般经营项目: 批****、零售:机电设备(除轿车),建筑材料,装饰材料,电线电缆,黄金制品,日用百货,沥青,燃料油;服务:计算机软件的技术开****。;
|
6 | 2014-06-06 | 住所变更 |
住所: 杭州市下城区朝晖路***号嘉汇大厦*号楼**-*
一般经营项目: 批****、零售:机电设备(除轿车),建筑材料,装饰材料,电线电缆,黄金制品,日用百货服务:计算机软件的技术开****其他无需报经审批的一切合法项目。
许可经营项目: 批****、零售:预包装食品(有效期至****年*月**日)。
电话:
|
住所: 上城区庆春路***号***室 一般经营项目: 批****、零售:机电设备(除轿车),建筑材料,装饰材料,电线电缆,黄金制品,日用百货服务:计算机软件的技术开****。 许可经营项目: 电话:
|
7 | 2012-10-18 | 行业代码变更 |
行业: 其他机械设备及电子产品批****;
一般经营项目: 批****、零售:机电设备,建筑材料,装饰材料,电线电缆;服务:计算机软件的技术开****;其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
行业: 厨房、卫生间用具及日用杂货批****; 一般经营项目: 批****、零售:机电设备(除轿车),建筑材料,装饰材料,电线电缆,黄金制品,日用百货;服务:计算机软件的技术开****;其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
8 | 2010-09-16 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 批****、零售:机电设备,建筑材料,装饰材料,电线电缆;服务:计算机软件的技术开****;其他无需报经审批的一切合法项目;
许可经营项目: 无;
|
一般经营项目: 批****、零售:机电设备,建筑材料,装饰材料,电线电缆;服务:计算机软件的技术开****;其他无需报经审批的一切合法项目。; 许可经营项目: 批****、零售:预包装食品(有效期至2013年7月29日)。;
|
9 | 2009-12-14 | 名称变更 |
企业名称: 浙江结金朋商贸有限公司;
住所: 杭州市下城区朝晖路203号406室;
法定代表人(负责人): 钱素雅;
股东: 钱素雅, 232万; 金结明, 348万;
组织机构: 金结明 职务: 监事; 钱素雅 职务: 执行董事兼总经理;
|
企业名称: 杭州宏学贸易有限公司; 住所: 杭州市下城区朝晖路179号嘉汇大厦2号楼22-1; 法定代表人(负责人): 樊斐; 股东: 薛秋平, 174万; 樊斐, 406万; 组织机构: 樊斐 职务: 执行董事兼总经理; 薛秋平 职务: 监事;
|