序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张宝林 | 100% | 105.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张宝林
|
|
2 |
王建民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2007-05-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 江伟良;经营范围: 服务:种植业、养殖业、农业生态技术开****、技术咨询、技术服务、成果转让;批****:副食品、水果(有效期至2006年5月13日);其他无需报经审批的一切合法项目;股东: 江伟良, 105万;组织机构: 江伟良 职务: 经理;江伟良 职务: 执行董事;林孟 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 张宝林;经营范围: 服务:种植业、养殖业、农业生态技术开****、技术咨询、技术服务、成果转让;其他无需报经审批的一切合法项目;股东: 张宝林, 105万;组织机构: 王建民 职务: 监事;张宝林 职务: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2007-02-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 谢冰星;企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股);营业期限: 05-6-16 至 15-6-15;股东: 沈雁平, 15万;谢冰星, 90万;组织机构: 沈雁平 职务: 监事;谢冰星 职务: 执行董事;谢冰星 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 江伟良;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);营业期限: 05-6-16 至 25-6-15;股东: 江伟良, 105万;组织机构: 江伟良 职务: 总经理;江伟良 职务: 执行董事;林孟 职务: 监事;
|
3 | 2005-08-04 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州市江干区秋涛北路296号综合楼303室
法定代表人(负责人): 芦希望
股东: 沈雁平, 15万 芦希望, 90万
组织机构: 芦希望 职务: 执行董事 芦希望 职务: 总经理 沈雁平 职务: 监事
电话:
|
住所: 杭州市拱墅区湖墅南路490号 法定代表人(负责人): 谢冰星 股东: 沈雁平, 15万 谢冰星, 90万 组织机构: 沈雁平 职务: 监事 谢冰星 职务: 执行董事 谢冰星 职务: 总经理 电话:
|