序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州萧水市政工程有限公司 | 70% | 35.000000万人民币 |
2 | 杭州萧水市政工程有限公司工会委员会 | 30% | 15.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐和平
|
|
2 |
俞叶龙
|
|
3 |
杨海勇
|
|
4 |
吴建春
|
|
5 |
戴季平
|
|
6 |
宋锐
|
|
7 |
刚蕊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-11-23 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 萧山区蜀山街道潘水路428号
法定代表人(负责人): 杨光明
组织机构: 刚蕊 职务: 董事 高来兴 职务: 监事会主席 何军 职务: 董事长 施军 职务: 监事 杨光明 职务: 董事兼总经理 应操 职务: 监事 张仁泉 职务: 董事
电话:
|
住所: 萧山区北干街道金城路1038号18层 法定代表人(负责人): 徐和平 组织机构: 戴季平 职务: 监事会主席 刚蕊 职务: 监事 宋锐 职务: 监事 吴建春 职务: 董事 徐和平 职务: 董事兼总经理 杨海勇 职务: 董事 俞叶龙 职务: 董事 电话:
|
2 | 2010-04-19 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 萧山区城厢街道人民路34号
法定代表人(负责人): 钱江
组织机构: 单建华 职务: 董事长 刚蕊 职务: 董事 高来兴 职务: 董事 钱江 职务: 董事 钱江 职务: 经理 施军 职务: 监事 杨光明 职务: 监事 应操 职务: 监事 张仁泉 职务: 董事
电话:
|
住所: 萧山区蜀山街道潘水路428号 法定代表人(负责人): 杨光明 组织机构: 刚蕊 职务: 董事 高来兴 职务: 监事会主席 何军 职务: 董事长 施军 职务: 监事 杨光明 职务: 董事兼总经理 应操 职务: 监事 张仁泉 职务: 董事 电话:
|
3 | 2008-12-04 | 名称变更 |
企业名称: 杭州萧山萧水给排水设计研究所;
住所: 萧山区蜀山街道人民路34号;
法定代表人(负责人): 何银春;
实收资本: 0万人民币元;
企业类型: 集体企业;
经营范围: 给排水新工艺、设备研究开****及应用、给排水设计**;
营业期限: 1999-6-10 至 9999-9-9;
股东: 杭州萧山自来水公司, 5万; 杭州市萧山区自来水公司科学技术协会, 45万;
组织机构: 何银春 职务: 负责人;
|
企业名称: 杭州萧水给排水设计有限公司; 住所: 萧山区城厢街道人民路34号; 法定代表人(负责人): 钱江; 实收资本: 50万人民币元; 企业类型: 其他有限责任公司; 经营范围: 市政工程设计(给、排水,道路,桥隧,风景园林),建筑工程的设计及技术咨询服务**; 营业期限: 1999-6-10 至 2019-6-9; 股东: 杭州萧水市政工程有限公司工会委员会, 15万; 杭州萧水市政工程有限公司, 35万; 组织机构: 单建华 职务: 董事长; 刚蕊 职务: 董事; 高来兴 职务: 董事; 钱江 职务: 董事; 钱江 职务: 经理; 施军 职务: 监事; 杨光明 职务: 监事; 应操 职务: 监事; 张仁泉 职务: 董事;
|
4 | 2007-12-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 郑劲松;注册号: ********264;组织机构: 郑劲松 职务: ;
|
法定代表人(负责人): 何银春;注册号: ********34094;组织机构: 何银春 职务: 负责人;
|
5 | 2003-06-30 | 注册资本(金)变更 |
注册资本:20;
|
注册资本:50;( + 150% )
|
6 | 2002-03-25 | 名称变更 |
企业名称:萧山市萧水给排水设计研究所;经营场所:城厢镇人民路34号;
|
企业名称:杭州萧山萧水给排水设计研究所;经营场所:蜀山街道人民路34号;
|
7 | 1999-11-22 | 注册资本(金)变更 |
注册资本:10;
|
注册资本:20;( + 100% )
|
8 |
无
|
清算组成员:徐和平、范波、应操、朱春佳、黄佳丽清算组组长:应操地址:萧山区北干街道金城路1038号18层联系方式:********
|