序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州弘希德正企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 46.81686% | 261.217704万人民币 |
2 | 汪小知 | 40.32573% | 225.0万人民币 |
3 | 王秀娟 | 8.96127% | 50.0万人民币 |
4 | 杭州智荀企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.21374% | 12.3517万人民币 |
5 | 宁波梅山保税港区永临股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.68241% | 9.3871万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪小知
|
|
2 |
王卉
|
|
3 |
王薇
|
|
4 |
杨毅敏
|
|
5 |
谭维迪
|
|
6 |
骆季奎
|
|
7 |
沈龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-14 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州弘希德正企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.******万; 百分比: **.****%;姓名: 汪小知; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 谭维迪; 出资额: **万; 百分比: *.****%; [退出]企业名称: 杭州智荀企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 宁波梅山保税港区永临股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 杭州弘希德正企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.******万; 百分比: **.****%;姓名: 汪小知; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 王秀娟; 出资额: **万; 百分比: *.****%; [新增]企业名称: 杭州智荀企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 宁波梅山保税港区永临股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;
|
2 | 2022-03-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:谭维迪;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:杨朵云;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:谭维迪;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:楼红霞;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-11-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州弘希德正企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.******万; 百分比: **.****%;姓名: 汪小知; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 谭维迪; 出资额: **万; 百分比: *.****%;企业名称: 陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; [退出]企业名称: 宁波梅山保税港区永临股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 杭州弘希德正企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.******万; 百分比: **.****%;姓名: 汪小知; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 谭维迪; 出资额: **万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州智荀企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **.****万; 百分比: *.****%; [新增]企业名称: 宁波梅山保税港区永临股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: *.****万; 百分比: *.****%;
|
4 | 2021-11-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨毅敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 汪小知; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王卉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谭伟锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 谭维迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 骆季奎; 证件号码: *********; 职位: 董事;
|
姓名: 杨毅敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 汪小知; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王卉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谭维迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 骆季奎; 证件号码: *********; 职位: 董事;
|
5 | 2021-02-03 | 经营范围变更 |
技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让:电子科技领域内、新能源科技领域内、检测技术领域内;经营电信业务;销售:电子产品、仪器仪表、机械设备、模具、节能设备;以下限分支机构经营,分支机构设在萧山经济技术开****区桥南区块高新九路55号:开****、生产、销售导热垫片、导热硅脂、导热材料,电子器件,电子产品,仪器仪表,机械设备,货物及技术的进出口业务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研****;工程和技术研究和试验****展;合成材料制造(不含危险化学品);石墨及碳素制品制造;合成材料销售;销售代理;石墨及碳素制品销售;石墨烯材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营:一般项目:新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:萧山经济技术开****区桥南区块高新九路55号、萧山区经济技术开****区桥南区块鸿兴路477号萧山机器人小镇二期)
|
6 | 2021-02-03 | 住所变更 |
浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开****区启迪路***号C-****-*室
|
浙江省杭州市萧山区经济技术开****区桥南区块高新七路**号*幢***室
|
7 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨毅敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪小知; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王卉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 谭伟锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谭维迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 骆季奎; 证件号码: *********; 职位: 董事;
|
姓名: 杨毅敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 汪小知; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王卉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谭伟锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谭维迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 骆季奎; 证件号码: *********; 职位: 董事;
|
8 | 2020-12-30 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:谭维迪;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:谭维迪;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:谭维迪;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:杨朵云;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2020-07-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨毅敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 汪小知; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王卉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 谭伟锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谭维迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 骆季奎; 证件号码: *********; 职位: 董事;
|
姓名: 杨毅敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪小知; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王卉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王薇; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 谭伟锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谭维迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 骆季奎; 证件号码: *********; 职位: 董事;
|
10 | 2020-07-09 | 法定代表人变更 |
杨毅敏
|
汪小知
|