序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省商业集团有限公司 | 66.745% | 13349.0万人民币 |
2 | 中信房地产公司 | 17.755% | 3551.0万人民币 |
3 | 乐毅 | 4.15% | 830.0万人民币 |
4 | 浙江新世纪期货有限公司 | 3.5% | 700.0万人民币 |
5 | 陈浩 | 1.5% | 300.0万人民币 |
6 | 赵国恩 | 1% | 200.0万人民币 |
7 | 田美凤 | 0.75% | 150.0万人民币 |
8 | 顾晓勤 | 0.6% | 120.0万人民币 |
9 | 温国林 | 0.5% | 100.0万人民币 |
10 | 万义弟 | 0.5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李宗圣
|
|
2 |
刘慧明
|
|
3 |
欧阳自主
|
|
4 |
李静
|
|
5 |
温国林
|
|
6 |
张武
|
|
7 |
孙文治
|
|
8 |
陈浩
|
|
9 |
武岛
|
|
10 |
陈靖
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江国大集团有限责任公司雷迪森酒店分公司
|
单国伟 | 2019-03-06 |
2 |
浙江国大集团有限责任公司杭州滨江维嘉酒店分公司
|
王国花 | 2019-02-28 |
3 |
浙江国大集团有限责任公司酒店管理分公司
|
单国伟 | 2018-12-03 |
4 |
浙江国大集团有限责任公司商业管理分公司
|
俞伟 | 2015-07-01 |
5 |
浙江国大集团有限责任公司商贸分公司
|
胡晓勤 | 2010-06-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-20 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:应佳雯;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:方明义;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:应佳雯;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:余波;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2021-05-20 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江省商业集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.***%; [退出]企业名称: 中信房地产集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 乐毅; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;企业名称: 浙江新世纪期货有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 陈浩; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 赵国恩; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 田美凤; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 顾晓勤; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 万义弟; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 温国林; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 仲旭琴; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 张琪; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 叶萍; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 於霞; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 方明义; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 潘孝清; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 卞玉秀; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 杜小蓉; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 汤为国; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 陈旗; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 陶学锋; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 项国武; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 傅京; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 孙滢; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 戚永平; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 王国花; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 朱卫; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 朱江云; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 祝周红; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 袁大建; 出资额: **万; 百分比: *.**%;
|
企业名称: 浙江省交投地产集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.***%; [新增]企业名称: 中信房地产集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 乐毅; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;企业名称: 浙江新世纪期货有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 陈浩; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 赵国恩; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 田美凤; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 顾晓勤; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 万义弟; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 温国林; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 仲旭琴; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 张琪; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 叶萍; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 於霞; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 方明义; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 潘孝清; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 卞玉秀; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 杜小蓉; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 汤为国; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 陈旗; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 陶学锋; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 项国武; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 傅京; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 孙滢; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 戚永平; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 王国花; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 朱卫; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 朱江云; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 祝周红; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 袁大建; 出资额: **万; 百分比: *.**%;
|
3 | 2021-05-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘仁安; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]姓名: 刘慧明; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 吕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 孙文治; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱振方; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李宗圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 汪一青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 温国林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢洪波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 赵瑾; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 金振华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈旗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黎萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 刘慧明; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 孙文治; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张武; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 戚永平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 朱振方; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李宗圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李静; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 欧阳自主; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 武岛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 汪一青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 温国林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈旗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈靖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
4 | 2021-01-20 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江省商业集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.***%;企业名称: 中信房地产集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 乐毅; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;企业名称: 浙江新世纪期货有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 陈浩; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 赵国恩; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 田美凤; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 顾晓勤; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 万义弟; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 温国林; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 仲旭琴; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 张琪; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 叶萍; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 於霞; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 张小兰; 出资额: **万; 百分比: *.*%; [退出]姓名: 方明义; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 卞玉秀; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 杜小蓉; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 汤为国; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 陈旗; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 陶学锋; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 项国武; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 傅京; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 孙滢; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 戚永平; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 王国花; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 朱卫; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 朱江云; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 祝周红; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 袁大建; 出资额: **万; 百分比: *.**%;
|
企业名称: 浙江省商业集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.***%;企业名称: 中信房地产集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 乐毅; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;企业名称: 浙江新世纪期货有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 陈浩; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 赵国恩; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 田美凤; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;姓名: 顾晓勤; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 万义弟; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 温国林; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;姓名: 仲旭琴; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 张琪; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 叶萍; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 於霞; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 方明义; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 潘孝清; 出资额: **万; 百分比: *.*%; [新增]姓名: 卞玉秀; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 杜小蓉; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 汤为国; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 陈旗; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 陶学锋; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 项国武; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 傅京; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 孙滢; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 戚永平; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 王国花; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 朱卫; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 朱江云; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 祝周红; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 袁大建; 出资额: **万; 百分比: *.**%;
|
5 | 2021-01-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘仁安; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 吕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙文治; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱振方; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李宗圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 汪一青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 温国林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢洪波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵瑾; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金振华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈旗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黎萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 齐大鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 刘仁安; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 刘慧明; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [新增]姓名: 吕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙文治; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱振方; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李宗圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 汪一青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 温国林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢洪波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵瑾; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金振华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈旗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黎萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
6 | 2021-01-20 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:赵璐珉;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:方明义;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:应佳雯;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:方明义;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2020-07-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘仁安; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙文治; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱振方; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李宗圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪一青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 温国林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢洪波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵瑾; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金振华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈旗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黎萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 齐大鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘仁安; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 吕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙文治; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱振方; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李宗圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 汪一青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 温国林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢洪波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵瑾; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金振华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈旗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黎萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 齐大鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
8 | 2020-07-28 | 法定代表人变更 |
刘仁安
|
李宗圣
|
9 | 2020-07-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘仁安; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙文治; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱振方; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汪一青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 温国林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢洪波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵瑾; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金振华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈旗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马汀; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 黎萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 齐大鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘仁安; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙文治; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱振方; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李宗圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 汪一青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 温国林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢洪波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵瑾; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金振华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈旗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黎萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 齐大鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
10 | 2020-04-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘仁安; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙文治; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱振方; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汪一青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 温国林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 董益彪; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]姓名: 赵瑾; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金振华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈旗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 马汀; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 齐大鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘仁安; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙文治; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱振方; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汪一青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 温国林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢洪波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 赵瑾; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金振华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈旗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马汀; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黎萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 齐大鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|