序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈曦 | 76.24% | 76.24万人民币 |
2 | 李寅青 | 12.5% | 12.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈曦
|
|
2 |
喻志云
|
|
3 |
宣洁琨
|
|
4 |
李寅青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈曦; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;姓名: 丛乐; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%; [退出]姓名: 李寅青; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%;企业名称: 北京经纬美创科技有限公司; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;企业名称: 北京辉晟远业咨询有限公司; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
姓名: 陈曦; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;姓名: 李寅青; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%;企业名称: 北京经纬美创科技有限公司; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;企业名称: 北京辉晟远业咨询有限公司; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
2 | 2020-10-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丛乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 喻志云; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李寅青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈曦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
|
姓名: 喻志云; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宣洁琨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李寅青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈曦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈曦; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
3 | 2020-02-19 | 法定代表人变更 |
陈曦
|
陈曦
|
4 | 2020-02-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丛乐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李寅青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈曦; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 丛乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 喻志云; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李寅青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈曦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
|
5 | 2020-02-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈曦; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 丛乐; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%;姓名: 李寅青; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%;
|
姓名: 陈曦; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;姓名: 丛乐; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%;姓名: 李寅青; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%;企业名称: 北京经纬美创科技有限公司; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; [新增]企业名称: 北京辉晟远业咨询有限公司; 出资额: *万; 百分比: *%; [新增]
|
6 | 2018-07-02 | 经营范围变更 |
技术开****、成果转让、技术咨询、技术服务:生物技术(除药品、化学危险品及易制毒化学品);批****、零售:实验设备、电子产品、文体用品及器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
技术开****、成果转让、技术咨询、技术服务:生物技术(除药品、化学危险品及易制毒化学品);批****、零售:实验设备、电子产品、文体用品及器材;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-07-02 | 住所变更 |
浙江省杭州经济技术开****区*号大街***号*幢A****-****号房
|
浙江省杭州经济技术开****区白杨街道科技园路**号**幢*层**室-**
|
8 | 2017-08-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
丛乐
|
陈曦
|