序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙建义 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 闻爱平 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙建义
|
|
2 |
闻爱平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙建义; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 孙惠青; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 孙建义; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 闻爱平; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2022-03-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙建义; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 孙惠青; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名:孙建义;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 孙建义; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 闻爱平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名:孙建义;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2021-04-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙惠青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱青; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 孙建义; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 孙惠青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-04-29 | 法定代表人变更 |
朱青
|
孙建义
|
5 | 2018-12-24 | 其他事项备案 |
|
其他事项备案:财务人员;
|
6 | 2018-12-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:孙建义;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*******@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:美地坚;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*******@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:孙建义;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*******@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:孙建义;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*******@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2018-12-24 | 法定代表人变更 |
孙建义
|
朱青
|
8 | 2018-12-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙建义; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 孙惠青; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 孙惠青; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱青; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
9 | 2018-10-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙建义; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 孙惠青; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 孙建义; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 孙惠青; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2018-10-22 | 住所变更 |
杭州富阳区场口镇马山村闻家**号
|
浙江省杭州市富阳区场口镇马山村闻家**号
|