序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李建民 | 99% | 99万人民币 |
2 | 李桂艳 | 1% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建国
|
|
2 |
李桂艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-21 | 法定代表人变更 |
李建民
|
李建国
|
2 | 2022-03-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李建民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 李桂艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:李建民;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 李建国; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 李桂艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:李建民;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2021-11-29 | 管辖单位变更 |
上城区小营市场监管所
|
上城区笕桥市场监管所
|
4 | 2021-11-29 | 住所变更 |
浙江省杭州市上城区中河中路***号***室(托管***)
|
浙江省杭州市上城区天城路**号(万事利科技大厦)*幢**楼****室(托管*****)
|
5 | 2021-11-29 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2018-08-31 | 住所变更 |
浙江省杭州市上城区长生路**号***室(托管***)
|
浙江省杭州市上城区中河中路***号***室(托管***)
|
7 | 2017-07-07 | 住所变更 |
上城区尚筑金座***室(托管***)
|
浙江省杭州市上城区长生路**号***室(托管***)
|
8 | 2017-05-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:苌群春;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:changqunchun@***.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:苌群春;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:changqunchun@***.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:李建民;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:changqunchun@***.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李建民;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:changqunchun@***.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2017-05-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:苌群春;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:********* ;原联络员电子邮箱:********un@***.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:苌群春;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:*********;原财务负责人电子邮箱:********un@***.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:李建民;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:********* ;现联络员电子邮箱:********un@***.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:李建民;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:*********;现财务负责人电子邮箱:********un@***.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
10 | 2017-05-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 田玉玲; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 苌群春; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 李建民; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 李桂艳; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
|