序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 顾裕成 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 周雅仙 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾裕成
|
|
2 |
周雅仙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-31 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
***
|
2 | 2021-12-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周雅仙; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 顾裕成; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
姓名: 顾裕成; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 周雅仙; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
3 | 2019-12-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周雅仙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐钢; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 周雅仙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾裕成; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
4 | 2019-12-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周雅仙; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 徐钢; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 周雅仙; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 顾裕成; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2019-12-16 | 法定代表人变更 |
徐钢
|
顾裕成
|
6 | 2017-06-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚金録; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 徐钢; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 周雅仙; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 徐钢; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
7 | 2017-06-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐钢; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 姚金録; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 徐钢; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 周雅仙; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2016-06-24 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 姚金録 认缴出资额:9000 持股比例:90% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 姚金録 认缴出资额:9000 持股比例:90% 实缴出资额:50 出资时间: 出资方式:, 余额交付期限:2034-12-08
|
9 | 2016-06-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:321871800
|
统一社会信用代码:*****2
|
10 | 2016-06-23 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 500万人民币元;股东: 原通郁, 50万;徐钢, 450万;组织机构: 徐钢 职务: 执行董事兼总经理;原通郁 职务: 监事;
|
注册资本: 10000万人民币元;股东: 徐钢, 1000万;姚金録, 9000万;组织机构: 徐钢 职务: 执行董事兼总经理;姚金録 职务: 监事;
|