序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王鼎
|
|
2 |
郭怀斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-22 | 经营范围变更 |
手机软件、计算机软硬件的技术开****及销售;第二类电信增值业务;教育信息咨询(除出国留学及留学中介);企业品牌推广、企业营销策划、会议会展服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:中小学生校外托管服务;从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);幼儿园外托管服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);面向家长实施的家庭教育咨询服务;教育教学检测和评价活动;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;体验式拓展活动及策划;企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;会议及展览服务;人工智能理论与算法软件开****;软件开****;软件销售;电子产品销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2020-12-09 | 法定代表人变更 |
孙以琳
|
王鼎
|
3 | 2020-12-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙以琳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 郭怀斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 王鼎; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 郭怀斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-07-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:毛荣丽;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*****;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王婉贞;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:蔡燕;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:**********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王婉贞;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2020-07-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李小连; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 郭怀斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 孙以琳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 郭怀斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2020-07-22 | 法定代表人变更 |
李小连
|
孙以琳
|
7 | 2019-02-20 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
8 | 2019-02-20 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州依米企业管理咨询有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
企业名称: 杭州依米企业管理咨询有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
9 | 2018-03-16 | 经营范围变更 |
手机软件、计算机软硬件的技术开****及销售;第二类电信增值业务、教育信息咨询(除出国留学中介)。
|
手机软件、计算机软硬件的技术开****及销售;第二类电信增值业务;教育信息咨询(除出国留学及留学中介);企业品牌推广、企业营销策划、会议会展服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-03-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于在中; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]姓名: 周祚运; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 李小连; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨广; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 毛荣丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 邱正儒; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 李小连; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 郭怀斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|