序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚献平 | 7% | 350.0万人民币 |
2 | 吴海燕 | 4% | 200.0万人民币 |
3 | 吕建平 | 4% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵文彦
|
|
2 |
姚献平
|
|
3 |
江洪波
|
|
4 |
李龙****
|
|
5 |
刘晨
|
|
6 |
郑子法
|
|
7 |
孙连强
|
|
8 |
何咏
|
|
9 |
张亚萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-16 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-08-16 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2022-08-16 | 法定代表人变更 |
|
|
4 | 2022-08-16 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2022-01-07 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2021-06-21 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2020-08-24 | 高级管理人员备案 |
|
|
8 | 2019-12-31 | 出资比例备案 |
|
|
9 | 2019-12-31 | 章程备案 |
|
|
10 | 2019-12-31 | 高级管理人员备案 |
|
|