序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 美泰国际(香港)有限公司 | 100% | 151.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
施卫兵
|
|
2 |
繆元庄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********95125N
|
2 | 2015-12-16 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 郑蔚萍;组织机构: 郑克群 职务: 监事;郑蔚萍 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 施卫兵;组织机构: 繆元庄 职务: 监事;施卫兵 职务: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2014-08-04 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 余国雄;组织机构: 余国雄 职务: 执行董事兼总经理;郑克群 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 郑蔚萍;组织机构: 郑克群 职务: 监事;郑蔚萍 职务: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2014-06-16 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 郑蔚萍;组织机构: 郑克群 职务: 监事;郑伟健 职务: 总经理;郑蔚萍 职务: 执行董事;
|
法定代表人(负责人): 余国雄;组织机构: 余国雄 职务: 执行董事兼总经理;郑克群 职务: 监事;
|
5 | 2011-05-30 | 经营范围变更 |
经营范围: 生产销售:金融设备、电子电器产品。(污染物排放许可证有效期至2010年11月30日);
|
经营范围: 生产销售:金融设备、电子电器产品。(污染物排放许可证有效期至2015年11月30日);
|
6 | 2009-11-19 | 实收资本变更 |
实收资本: 0万美元;
|
实收资本: 151万美元;
|