序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许海英
|
|
2 |
黄虹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-18 | 法定代表人变更 |
龚建峰
|
许海英
|
2 | 2019-10-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 许海英; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 黄虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 龚建峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 许海英; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 许海英; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 黄虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2019-10-18 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
4 | 2019-02-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡程; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 黄虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 龚建峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 许海英; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 黄虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 龚建峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
5 | 2017-03-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 王毅;组织机构: 万鹏 职务: 监事;王毅 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 龚建峰;组织机构: 龚建峰 职务: 执行董事;胡程 职务: 经理;黄虹 职务: 监事;
|
6 | 2016-01-14 | 住所变更 |
住所: 西湖区文三路***号文三数码大厦****室
执照有效期限: 至
电话:
|
住所: 杭州市西湖区文三路***号文三数码大厦****室 执照有效期限: ****/*/** 至 ****/*/* 电话:
|
7 | 2016-01-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********94181
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********83358C
|
8 | 2011-09-21 | 住所变更 |
住所: 杭州市西湖区文三路***号文三数码大厦****室
一般经营项目: 市政工程、土木建筑工程的勘测、咨询、设计、审查和监理(凭许可证经营)
组织机构: 万鹏 职务: 监事 王毅 职务: 执行董事 王毅 职务: 经理
电话:
|
住所: 西湖区文三路***号文三数码大厦****室 一般经营项目: 服务:市政工程、土木建筑工程的勘测、咨询、设计、审查和监理(凭许可证经营)。 组织机构: 万鹏 职务: 监事 王毅 职务: 执行董事兼总经理 电话:
|
9 | 2011-09-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 周军;组织机构: 王毅 职务: 总经理;袁建兵 职务: 监事;周军 职务: 执行董事;
|
法定代表人(负责人): 王毅;组织机构: 万鹏 职务: 监事;王毅 职务: 执行董事;王毅 职务: 经理;
|
10 | 2010-12-08 | 名称变更 |
企业名称: 上海市政工程设计研究总院浙江分院;
行业: 其他土木工程建筑;
实收资本: 0万人民币元;
企业类型: 国有企业;
股东: 上海市政工程设计研究总院, 200万;
组织机构:
|
企业名称: 上海市政工程设计研究总院集团浙江市政设计院有限公司; 行业: 工程勘察设计; 实收资本: 200万人民币元; 企业类型: 一人有限责任公司(内资法人独资); 股东: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司, 200万; 组织机构: 王毅 职务: 总经理; 袁建兵 职务: 监事; 周军 职务: 执行董事;
|