序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李群亚 | 90% | 9.0万人民币 |
2 | 景达 | 10% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李群亚
|
|
2 |
景达
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-18 | 住所变更 |
浙江省杭州市余杭区余杭经济开****区北沙西路*号*幢***室
|
浙江省杭州市临平区临平街道邱山大街***号二楼***室
|
2 | 2019-07-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙茅炜; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]姓名: 封翔; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 李群亚; 出资额: *万; 百分比: **%; [新增]姓名: 景达; 出资额: *万; 百分比: **%; [新增]
|
3 | 2019-07-16 | 法定代表人变更 |
孙茅炜
|
李群亚
|
4 | 2019-07-16 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:孙茅炜;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:孙茅炜;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:李群亚;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李群亚;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-07-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙茅炜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 封翔; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 景达; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李群亚; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
6 | 2019-04-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙茅炜; 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 庞龙; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 孙茅炜; 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 封翔; 出资额: *万; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2019-04-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙茅炜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 庞龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 孙茅炜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 封翔; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
8 | 2019-01-11 | 经营范围变更 |
技术研****、技术服务、技术转让、技术咨询:医药技术、产品可追溯系统;服务:经济信息咨询(除证券期货)、市场营销策划、企业事务代理、招投标代理、医药技术推广;会议会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
技术研****、技术服务、技术转让、技术咨询:医药技术、产品可追溯系统;服务:经济信息咨询(除证券期货)、市场营销策划、企业事务代理、招投标代理、医药技术推广;会议会展服务;市场推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|