序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李琳芝 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金崇剑
|
|
2 |
李斌元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李金菊; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 李琳芝; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
2 | 2020-04-01 | 法定代表人变更 |
李琳芝
|
金崇剑
|
3 | 2020-04-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李琳芝; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 金崇剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 李斌元; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 金崇剑; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2019-07-25 | 经营范围变更 |
租赁:建筑工程机械与设备、起重机械;服务:建筑设备租赁、建材租赁、生产经营相关的技术咨询;钢管租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:建筑设备、机械设备租赁,起重设备安装工程,机械设备的上门安装、维修,建筑劳务分包,钢管租赁,汽车租赁;批****、零售:机械设备,建筑设备,金属材料,建筑材料,装饰材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2019-05-28 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2019-05-28 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区彭埠街道普福社区***号***室
|
浙江省杭州市江干区艮山东路***号天达大厦一号楼*层***-*室
|
7 | 2019-05-15 | 法定代表人变更 |
李金菊
|
李琳芝
|
8 | 2019-05-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李金菊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 金崇剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 李琳芝; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 金崇剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
9 | 2018-06-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李方统; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 李金菊; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增]
|