序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕亮宇 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 黎建军 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余何英
|
|
2 |
吕亮新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余何英; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黎建军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名:黎建军;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出]
|
姓名: 余何英; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 吕亮新; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名:余何英;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-06-21 | 法定代表人变更 |
黎建军
|
余何英
|
3 | 2022-06-21 | 联络员备案 |
原联络员姓名:黎建军;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************
|
现联络员姓名:余何英;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************
|
4 | 2021-02-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卓荣荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 黎建军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 余何英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 黎建军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2020-09-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕亮宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 黎建军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 卓荣荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 黎建军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2020-08-12 | 住所变更 |
浙江省杭州经济技术开****区学源街***号中国计量大学东区逸夫科技楼**层****室
|
浙江省杭州市钱塘新区学源街***号中国计量大学东区逸夫科技楼**层****室
|
7 | 2020-08-12 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
8 | 2019-04-22 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
9 | 2019-04-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吕亮宇; 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 黎建军; 出资额: *万; 百分比: **%
|
姓名: 吕亮宇; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 黎建军; 出资额: **万; 百分比: **%
|
10 | 2017-12-01 | 名称变更 |
杭州中规科技有限公司
|
杭州杭睿科技有限公司
|