序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张高华 | 91% | 455.0万人民币 |
2 | 张国坚 | 9% | 45.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张高华
|
|
2 |
尹祖奇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张高华; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈雪菱; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 张高华; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 张国坚; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
2 | 2022-05-11 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-05-05 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2022-05-05 | 住所变更 |
浙江省杭州市临平区南苑街道西子国际金座*幢****室
|
浙江省杭州市临平区运河街道万悦城**幢*单元****室
|
5 | 2022-04-06 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2022-04-06 | 住所变更 |
浙江省杭州市临平区运河街道万悦城**幢*单元****室
|
浙江省杭州市临平区南苑街道西子国际金座*幢****室
|
7 | 2022-03-31 | 住所变更 |
浙江省杭州市余杭区运河街道万悦城**幢*单元****室
|
浙江省杭州市临平区运河街道万悦城**幢*单元****室
|
8 | 2022-03-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张高华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 陈雪菱; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名:何良芝;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 尹祖奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张高华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名:何良芝;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
9 | 2021-04-15 | 法定代表人变更 |
马成娟
|
张高华
|
10 | 2021-04-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈雪菱; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 马成娟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 张高华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 陈雪菱; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|