序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁安军 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁安英
|
|
2 |
袁安军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-24 | 法定代表人变更 |
袁安军
|
袁安英
|
2 | 2018-07-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330122MA28WTQT4D
|
3 | 2018-07-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 袁安军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 袁安英; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 袁安军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 袁安英; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
4 | 2014-10-17 | 名称变更 |
企业名称: 桐庐县城南街道安康随行汽车租赁服务部;
注册资本: 5万人民币元;
企业类型: 个体工商户;
一般经营项目: 服务:汽车租赁、自行车租赁。;
注册号: ********69719;
营业期限: 2013-5-13 至 9999-9-9;
股东:
组织机构:
|
企业名称: 桐庐安康随行汽车服务有限公司; 注册资本: 50万人民币元; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 一般经营项目: 服务:汽车租赁、汽车事务代理、自行车租赁。; 注册号: ********; 营业期限: 2014-10-17 至 2034-10-16; 股东: 袁安军, 50万; 组织机构: 袁安军 职务: 执行董事兼总经理; 袁安英 职务: 监事;
|