序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘江峰 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 黄健 | 16% | 16.0万人民币 |
3 | 雷华增 | 5% | 5.0万人民币 |
4 | 成建国 | 5% | 5.0万人民币 |
5 | 徐雅芬 | 4% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘江峰
|
|
2 |
雷华增
|
|
3 |
黄健
|
|
4 |
徐雅芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-07 | 执照副本数变更 |
1
|
5
|
2 | 2020-05-25 | 住所变更 |
浙江省杭州市余杭区文一西路***号*幢****A室
|
浙江省杭州市余杭区文一西路***号*幢***室
|
3 | 2018-10-26 | 住所变更 |
浙江省杭州市三新路***号****室
|
浙江省杭州市余杭区文一西路***号*幢****A室
|
4 | 2018-05-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杜功墅; 出资额: *万; 百分比: *% [退出]姓名: 成建国; 出资额: *万; 百分比: *%姓名: 俞俊; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 黄健; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 周燕; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 徐雅芬; 出资额: *万; 百分比: *% [新增]姓名: 成建国; 出资额: *万; 百分比: *%姓名: 雷华增; 出资额: *万; 百分比: *% [新增]姓名: 黄健; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 刘江峰; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2018-05-16 | 法定代表人变更 |
俞俊
|
刘江峰
|
6 | 2018-05-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 周燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 徐文才; 证件号码: ***************; 职位: 监事 [退出]姓名: 沈应庚; 证件号码: /; 职位: 监事 [退出]姓名: 王志鑫; 证件号码: ***************; 职位: 监事 [退出]姓名: 黄健; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 刘江峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 徐雅芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 雷华增; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]姓名: 黄健; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
7 | 2016-04-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********06648U
|
8 | 2014-06-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 俞俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
|
姓名: 黄健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 俞俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 周燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
|
9 | 2014-06-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李竹云; 出资额: *; 百分比: *% [退出]姓名: 俞俊; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 杜功墅; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 黄健; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 周燕; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 杜功墅; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 成建国; 出资额: *; 百分比: *% [新增]姓名: 俞俊; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 黄健; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 周燕; 出资额: **; 百分比: **%
|
10 | 2014-06-24 | 组织机构变更 |
姓名: 黄健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 俞俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
|
姓名: 黄健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 俞俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 周燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
|