序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江商业职业技术学院 | 100% | 700.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴光明
|
|
2 |
聂惠俊
|
|
3 |
胡建钧
|
|
4 |
胡旭峰
|
|
5 |
孔国军
|
|
6 |
楼建设
|
|
7 |
王珊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何美华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 叶汝军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 吴光明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吴韵琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 徐同林; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 杨青; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 黄益琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 吴光明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 孔国军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 楼建设; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 聂惠俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 胡建钧; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 胡旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
2 | 2018-07-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何美华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 叶汝军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴光明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吴韵琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐同林; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨青; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 潘越峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 何美华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 叶汝军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴光明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吴韵琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐同林; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨青; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄益琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
3 | 2018-05-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何自成; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 叶汝军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴光明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吴韵琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐同林; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱有明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 阮成芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 何美华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 叶汝军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴光明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吴韵琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐同林; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨青; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 潘越峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
4 | 2017-09-26 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
5 | 2017-09-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********73865组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********36645Q
|
6 | 2017-09-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何自成; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 卢军; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]姓名: 吴光明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 徐同林; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李贤政; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 陈晓红; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 高永根; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 何自成; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 叶汝军; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 吴光明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吴韵琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 徐同林; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱有明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 阮成芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
7 | 2017-09-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江商业职业技术学院; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
企业名称: 浙江商业职业技术学院; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
8 | 2017-09-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:;原联络员固定电话:;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:何美华;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王海洋;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2017-09-26 | 注册资本(金)变更 |
200
|
700( + 250% )
|